Data | Período | Exercício | Secretaria/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
8722/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Gabinete do Prefeito Claúdia Rejane Peixoto Alves |
|
8922/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos |
|
7815/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Assistência Social Ticiane Fernanda Diogenes Pinheiro |
|
7715/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral Cicero Dayvson Barbosa Bezerra |
|
7915/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto Francisca Mariane Alves de Souza |
|
8015/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca Livia Israela Barreto da Silva |
|
8615/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Saúde Ianny de Assis Dantas |
|
9015/07/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente Daniel Linhares Gonçalves |
|
8129/06/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira |
|
8229/06/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto Francisca Mariane Alves de Souza |
|
8329/06/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Assistência Social Ticiane Fernanda Diogenes Pinheiro |
|
8429/06/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Assistência Social Ticiane Fernanda Diogenes Pinheiro |
|
8529/06/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente Daniel Linhares Gonçalves |
|
8829/06/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 |
2020 | Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira |
|
Data | Período | Exercício | Secretaria/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
5617/09/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
5917/09/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
5015/09/2020 | 01/02/2019 31/12/2019 |
2019 | Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral Giovane Eduardo de Araújo |
|
5715/09/2020 | 01/08/2019 31/12/2019 |
2019 | Fundo Municipal de Educação Antônio Alexandre Silva Sena |
|
6115/09/2020 | 01/08/2019 31/12/2019 |
2019 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB Antônio Alexandre Silva Sena |
|
6415/09/2020 | 01/02/2019 31/12/2019 |
2019 | Sec. de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura Daniel Linhares Gonçalves |
|
5203/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Francisca Mariane Alves de Souza |
|
5303/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca Lívia Israela Barreto da Silva |
|
5403/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira |
|
5503/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Fundo Municipal de Assistência Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
6003/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Fundo Municipal de Saúde Ianny de Assis Dantas |
|
6303/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Gabinete do Prefeito Cláudia Rejane Peixoto Alves |
|
6603/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos |
|
6703/08/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 |
2019 | Secretaria de Assistência Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
5822/01/2020 | 01/01/2019 31/07/2019 |
2019 | Fundo Municipal de Educação João Paulo Fernandes Leite |
|
6222/01/2020 | 01/01/2019 31/07/2019 |
2019 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB João Paulo Fernandes Leite |
|
5105/07/2019 | 01/01/2019 31/01/2019 |
2019 | Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral Mathusalem Peixoto mala |
|
6505/07/2019 | 01/01/2019 31/01/2019 |
2019 | Sec. de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura Giovane Eduardo de Araújo |
|
Data | Período | Exercício | Secretaria/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
4028/06/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
3707/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Francisca Mariane Alves de Souza |
|
3807/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca Lívia Israela Barreto da Silva |
|
3907/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Secretaria de Assistência Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
4107/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Fundo Municipal de Educação João Paulo Fernandes Leite |
|
4207/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
4307/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Fundo Municipal de Saúde Ianny de Assis Dantas |
|
4407/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB João Paulo Fernandes Leite |
|
4607/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Sec. de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura Giovane Eduardo de Araújo |
|
4807/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira |
|
4907/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Secretaria de Assistência Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
3602/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral Mathusalem Peixoto mala |
|
4702/05/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos |
|
4502/05/2018 | 01/01/2018 31/12/2018 |
2018 | Gabinete do Prefeito Cláudia Rejane Peixoto Alves |
|
Data | Período | Exercício | Secretaria/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2930/05/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
2625/05/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Fundo Municipal de Assistência Social Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
2725/05/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro |
|
2825/05/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Fundo Municipal de Educação João Paulo Fernandes Leite |
|
3125/05/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB João Paulo Fernandes Leite |
|
3022/05/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Fundo Municipal de Saúde Ianny de Assis Dantas |
|
2330/04/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral Mathusalem Peixoto mala |
|
2430/04/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Francisca Mariane Alves de Souza |
|
3430/04/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira |
|
3527/04/2018 | 30/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos |
|
2525/04/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca Lívia Israela Barreto da Silva |
|
3225/04/2018 | 01/01/2017 31/12/2017 |
2017 | Gabinete do Prefeito Cláudia Rejane Peixoto Alves |
|
2219/06/2017 | 01/01/2017 31/01/2017 |
2017 | Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos Giovane Eduardo de Araújo |
|
3325/04/2017 | 01/02/2017 31/12/2017 |
2017 | Sec. de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura Giovane Eduardo de Araújo |
|
Data | Período | Exercício | Secretaria/Gestor | Visualizar |
---|---|---|---|---|
929/07/2017 | 01/01/2016 31/03/2016 |
2016 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Francisco Tarcísio Dantas de Oliveira |
|
1230/05/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Francisca Mariane Alves de Souza |
|
1430/05/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social Francisca Mariane Alves de Souza |
|
1530/05/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Fundo Municipal de Saúde Maria das Candeias Dantas Carneiro |
|
1126/05/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Fundo Municipal de Assistência Social Francisca Mariane Alves de Souza |
|
1626/05/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós |
|
1319/05/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Fundo Municipal de Educação Maria Edna Nogueira Diógenes Queirós |
|
2002/05/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Sec. da Infraestrutura e Urbanismo Roberto Colares Holanda Júnior |
|
727/04/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos Roberto Colares Holanda |
|
827/04/2017 | 01/06/2016 31/12/2016 |
2016 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Francisca Mariane Alves de Souza |
|
1727/04/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Gabinete do Prefeito Wilame Duarte Lira de Oliveira |
|
1827/04/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira |
|
1927/04/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Secretaria de Assistência Social Francisca Mariane Alves de Souza |
|
2108/04/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 |
2016 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca André de Freitas Siqueira |
|
1026/08/2016 | 01/04/2016 31/05/2016 |
2016 | Sec. de Cultura, Desporto e Juventude Max Wagner Saldanha de Almeida |
|